Dogfen lywodraethu CANTERBURY THEATRE AND FESTIVAL TRUST
Rhif yr elusen: 279714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 FEBRUARY 1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 21 JANUARY 1983, 9 MARCH 1990, 8 JUNE 1994, 27 NOVEMBER 2007 AND 28 APRIL 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE PERFORMING AND VISUAL ARTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE INVOLVEMENT AND PARTICIPATION OF THE PUBLIC THEREIN;PROVIDED THAT ALL THE OBJECTS OF THE TRUST SHALL BE OF A CHARITABLE NATURE AND THAT THEIR PROMOTION SHALL BE OF PUBLIC BENEFIT
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CANTERBURY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.