Hanes ariannol PEOPLE INTERNATIONAL LIMITED
Rhif yr elusen: 280036
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £555.19k | £590.74k | £536.12k | £475.48k | £583.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £561.12k | £507.10k | £490.70k | £530.88k | £519.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £493.90k | £530.94k | £481.66k | N/A | £540.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £52.04k | £0 | £53.88k | N/A | £24.78k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £657 | £561 | £414 | N/A | £5.20k | |
|
Incwm - Arall | £8.60k | £59.24k | £164 | N/A | £13.56k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £4.33k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £559.90k | £421.38k | £484.00k | N/A | £434.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.22k | £1.17k | £6.71k | N/A | £2.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.19k | £2.24k | £5.27k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £84.55k | £0 | N/A | £82.28k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.