Hanes ariannol BEN URI GALLERY AND MUSEUM LIMITED

Rhif yr elusen: 280389
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (56 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £290.44k £107.79k £228.29k £218.14k £163.59k
Cyfanswm gwariant £311.76k £248.16k £250.25k £264.97k £256.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A