THE BATES CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 280602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The trustees have maintained a programme of support for: (1) Christian relief organisations, overseas mission agencies and projects; (2) Schemes for relief of poverty and sources of poverty within the Midlands; (3) Support for local church mission projects, primarily within Derbyshire.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £36,302
Cyfanswm gwariant: £47,999

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Llety/tai
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Caerl?r
  • Dinas Derby
  • Dinas Nottingham
  • Swydd Derby
  • Swydd Gaerl?r
  • Swydd Lincoln
  • Swydd Nottingham
  • Swydd Stafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mai 1980: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev William Frederic Bates Cadeirydd
Dim ar gofnod
MRS N WALDRON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOY ELIZABETH BATES Ymddiriedolwr
Chaplaincy Derbyshire
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN HAYWARD BATES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £36.94k £32.24k £32.75k £34.58k £36.30k
Cyfanswm gwariant £49.30k £33.70k £33.74k £34.85k £48.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 17 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 17 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 24 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 24 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 07 Chwefror 2022 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 07 Chwefror 2022 2 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 29 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 29 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
20 Main Avenue
Allestree
Derby
DE22 2EG
Ffôn:
01332603605
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael