Hanes ariannol THE FRIENDS OF ST NICOLAS CHURCH, SHOREHAM BY SEA

Rhif yr elusen: 280752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.64k £8.16k £9.09k £26.44k £7.04k
Cyfanswm gwariant £206 £5.78k £181 £42.91k £7.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A