Hanes ariannol SERVANTS FELLOWSHIP INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 280859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (225 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £677.86k | £394.18k | £979.53k | £1.37m | £1.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.79m | £3.25m | £1.02m | £319.43k | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £263.51k | N/A | £772.75k | £1.10m | £928.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £71.15k | £209.98k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £414.35k | N/A | £204.14k | £204.86k | £297.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £2.65k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.76m | N/A | £1.02m | £249.92k | £924.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.40k | N/A | £0 | £69.50k | £197.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.70k | N/A | £16.00k | £16.16k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £9.32m | N/A | £692.19k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.90k | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.