Hanes ariannol ST HELENA HOSPICE LIMITED
Rhif yr elusen: 280919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.04m | £16.41m | £17.04m | £18.99m | £19.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.79m | £15.38m | £16.15m | £17.76m | £20.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.64m | £3.83m | £7.52m | £6.12m | £5.65m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.48m | £2.91m | £2.10m | £2.79m | £2.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.06m | £8.56m | £6.86m | £9.45m | £10.81m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.25m | £4.70m | £7.91m | £5.08m | £5.93m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £249.76k | £229.00k | £174.00k | £155.00k | £193.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £1.51m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.89m | £2.06m | £1.12m | £1.94m | £1.41m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.30m | £10.12m | £11.21m | £10.87m | £10.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.41m | £5.26m | £4.93m | £6.89m | £7.86m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £86.84k | £110.00k | £233.00k | £170.00k | £71.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.97k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.08m | £0 | £0 | £0 | £1.50m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.