Hanes ariannol CRAFTS COUNCIL
Rhif yr elusen: 280956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.32m | £4.37m | £4.18m | £3.83m | £3.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.71m | £4.10m | £3.76m | £3.92m | £3.97m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £60.18k | £2.52m | £23.17k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.55m | N/A | £3.10m | £2.75m | £2.55m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.78m | £2.78m | £3.23m | £2.72m | £2.68m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £274.67k | £437.50k | £0 | £5.93k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.20m | £1.07m | £905.84k | £1.05m | £1.05m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.38k | £2.18k | £306 | £156 | £4.00k | |
|
Incwm - Arall | £56.17k | £72.55k | £37.44k | £54.94k | £57.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.20m | £3.61m | £3.24m | £3.37m | £3.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £309.40k | £297.36k | £303.59k | £333.30k | £246.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.57k | £41.19k | £41.19k | £31.45k | £45.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £201.87k | £185.46k | £213.79k | £219.09k | £227.94k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.