THE SUSSEX THEATRE ORGAN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO CONSERVE, MAINTAIN AND PROMOTE THE USE OF THE WORTHING WURLITZER ORGAN INSTALLED IN THE ASSEMBLY HALL WORTHING. PROMOTION OF THEATRE ORGAN CONCERTS WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL ARTISTES OF THE HIGHEST POSSIBLE STANDARDS. ONGOING MAINTENANCE TO PRESERVE THE CAPABILITY OF THE ORGAN TO THE FINEST STANDARDS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 22 Hydref 1980: Cofrestrwyd
- 09 Awst 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 14 Hydref 2011: Re-registered
- SUSSEX THEATRE ORGAN TRUST (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Roderick Field | Cadeirydd | 20 April 2013 |
|
|||||
Darren John Riding | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
CAROLINE JANE FIELD | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.83k | £3.47k | £14.33k | £20.63k | £19.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.94k | £3.93k | £13.59k | £21.49k | £19.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 20 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 28TH SEPTEMBER 1977 as amended on 02 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
TO CONSERVE MAINTAIN AND PROMOTE THE USE OF THE WURLITZER THEATRE ORGAN PREVIOUSLY MANUFACTURED FOR AND INSTALLED IN THE TROXY THEATRE, LONDON BUT NOW INSTALLED IN THE ASSEMBLY HALL, WORTHING, WEST SUSSEX.
Maes buddion
WORTHING
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE QUILLET
CORFE LODGE ROAD
BROADSTONE
BH18 9NF
- Ffôn:
- 01202600300
- E-bost:
- contact@worthing-wurlitzer.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window