HCPT (HOSANNA HOUSE AND CHILDREN'S PILGRIMAGE TRUST)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Offering children and adults with disabilities pilgrimage holidays to Lourdes, France.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Cyfanswm incwm:
£3,752,022
Roddion a chymynroddion | £1.03m | |
Weithgareddau elusennol | £1.79m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £842.95k | |
Buddsoddiadau | £87.29k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£5,315,798
Codi arian | £757.74k | |
Weithgareddau elusennol | £4.56m | |
Arall | £0 |
-£259,041 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £757.74k | |
Gwariant elusennol | £4.56m |
Pobl

16 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
3800 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Ffrainc
- Yr Alban
Llywodraethu
- HCPT (Enw gwaith)
- HCPT - THE PILGRIMAGE TRUST (Enw blaenorol)
- HCPT PILGRIMAGE TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Emma Jane Derby | Cadeirydd | 13 May 2017 |
|
|
||||
Fiona McCormack | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Clare O'Brien | Ymddiriedolwr | 08 June 2024 |
|
|
||||
Cristina Kearney | Ymddiriedolwr | 02 March 2024 |
|
|
||||
Father Damian Cassidy | Ymddiriedolwr | 02 March 2024 |
|
|
||||
Charlie O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|
||||
Carl Adi Pandole | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
Christopher John O'Dowd-Booth | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
Diane Reid | Ymddiriedolwr | 07 July 2018 |
|
|||||
Helen Young | Ymddiriedolwr | 19 May 2018 |
|
|
||||
Timothy Paul Righton | Ymddiriedolwr | 09 July 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.75m | £1.70m | £1.80m | £2.00m | £3.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.55m | £1.60m | £1.38m | £2.56m | £5.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.94m | £1.06m | £1.22m | £931.45k | £1.03m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £735.15k | £585.12k | £477.65k | £382.90k | £842.95k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.03m | £14.76k | £36.59k | £614.87k | £1.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £49.72k | £46.63k | £62.49k | £67.47k | £87.29k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00m | £520.49k | £895.99k | £674.85k | £413.24k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.95m | £1.23m | £1.04m | £2.14m | £4.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £601.82k | £366.97k | £338.66k | £421.95k | £757.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £81.08k | £75.16k | £49.10k | £53.91k | £87.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £27.24k | £29.84k | £36.37k | £38.56k | £32.59k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.21m | £1.33m | £1.24m | £1.21m | £1.16m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £4.02m | £4.20m | £4.92m | £4.79m | £3.28m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.61m | £1.92m | £2.25m | £1.65m | £1.31m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £201.20k | £491.93k | £364.58k | £355.51k | £295.41k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 11 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 11 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 28 Medi 2023 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 28 Medi 2023 | 28 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 30 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 30 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 30 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 30 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 31 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 31 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/02/1973 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/07/1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/08/1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/12/1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/05/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/05/2005 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 19/05/2012 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05/11/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/05/2015 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 27/05/2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE TAKING OF, OR ASSISTANCE IN THE TAKING OF, DISABLED CHILDREN AND ADULTS ON PILGRIMAGE TO LOURDES OR SUCH OTHER PLACE OF PILGRIMAGE AS THE CHARITY MAY IN ITS ABSOLUTE DISCRETION DECIDE WITH THE PURPOSE OF ENRICHING THE ROMAN CATHOLIC FAITH AND THE RELIEF OF SICKNESS AND SUFFERING
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
H C P T
Oakfield Park
32 Bilton Road
Rugby
CV22 7HQ
- Ffôn:
- 01788564646
- E-bost:
- hq@hcpt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window