THE JEWISH COUNCIL FOR RACIAL EQUALITY (JCORE)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
JCORE's mission is to work with the Jewish and wider communities to promote a positive multi-ethnic UK free from all forms of racism. Our work has three strands: a) Providing Race Equality Education; b) Promoting the needs of asylum seekers and refugees c) Promoting Black, Asian, Jewish dialogue.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Rhagfyr 2011: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1132666 HIAS+JCORE
- 06 Tachwedd 1980: Cofrestrwyd
- 01 Rhagfyr 2011: Tynnwyd (WEDI UNO)
- J C O R E (Enw gwaith)
- JCORE (Enw gwaith)
- THE JEWISH SOCIAL RESPONSIBILITY COUNCIL (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £122.54k | £147.38k | £107.49k | £212.67k | £144.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £129.43k | £136.21k | £139.75k | £144.84k | £178.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 24 Hydref 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | 24 Hydref 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 16 Medi 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | 16 Medi 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 20 Awst 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | 20 Awst 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 12 Hydref 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | 12 Hydref 2008 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND TRUST DEED DATED 7 OCTOBER 1980, AS AMENDED 6TH JUNE 1994
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND IN PARTICULAR THAT OF THOSE YOUNG PEOPLE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY THE PROVISION OF TRAINING FACILITIES WHICH ENABLE SUCH PERSONS TO ACQUIRE AND DEVELOP VOCATIONAL SKILLS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window