THE AVON CENTRE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of therapeutic riding lessons to around 300 disabled children and adults in one of the UK's largest equestrian centres purpose built for disabled riders. Set among 100 acres of fields and woodland, the Centre offers individual development, enabling clients to achieve skill and confidence in a safe, friendly and attractive environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,825 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Bryste
- Gwlad Yr Haf
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1072459 THE DURSTON CHARITABLE TRUST
- 30 Rhagfyr 1980: Cofrestrwyd
- THE AVON RIDING CENTRE FOR THE DISABLED LIMITED (Enw blaenorol)
- THE AVON RIDING CENTRE LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylvia Vincent DipHe | Cadeirydd | 19 October 2022 |
|
|
||||
Lydia Anne Louise Heywood | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Tara Knight | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Amy Marie Connelly | Ymddiriedolwr | 19 August 2024 |
|
|
||||
Clifford Andrew Evans BA Cert Ed | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £360.00k | £226.06k | £371.48k | £410.05k | £417.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £349.58k | £243.79k | £296.42k | £395.82k | £384.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.26k | £67.31k | £3.75k | £4.51k | £4.83k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 30 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 30 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 20 Gorffennaf 2021 | 81 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 20 Gorffennaf 2021 | 81 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12TH DECEMBER 1980 AS AMENDED 15 NOVEMBER 1982 AND 25 JULY 2005 as amended on 08 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION, HEALTH, WELLBEING AND REHABILITATION OF THE GENERAL PUBLIC, IN PARTICULAR PEOPLE WITH PHYSICAL, MENTAL AND EMOTIONAL DISABILITIES THROUGH THE PROVISION OF HORSE RELATED AND NATURE PROGRAMMES FOR THE COMMUNITY OF BRISTOL AND THE SURROUNDING AREA.
Maes buddion
NOT DEFINED-IN PRACTISE THE COUNTY OF AVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KINGS WESTON ROAD
HENBURY
BRISTOL
BS10 7QT
- Ffôn:
- 01179590266
- E-bost:
- Info@theavoncentre.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window