THE ARTS SOCIETY EAST HERTS

Rhif yr elusen: 281752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promotion and advancement of the arts through a programme of Talks, Outings, volunteering, recording local artefacts, and financial support of the arts in local schools and other organisations. In furtherance of this purpose the Society shall have power to arrange lectures and organise appropriate activities including visits to houses, collections, museums and other places of relevant interest.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £21,304
Cyfanswm gwariant: £18,023

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Ionawr 1981: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • E H D F A S (Enw gwaith)
  • EHDFAS (Enw gwaith)
  • THE EAST HERTFORDSHIRE DECORATIVE AND FINE ARTS SOCIETY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Colin Gordon Cadeirydd 24 November 2016
Dim ar gofnod
Susan Geddes Ymddiriedolwr 28 November 2024
Dim ar gofnod
Patricia Fairbrass Ymddiriedolwr 28 November 2024
Dim ar gofnod
Julie Hanson Ymddiriedolwr 28 November 2024
Dim ar gofnod
Robert Bewick Ymddiriedolwr 30 November 2023
Dim ar gofnod
Valerie Anne Stock Ymddiriedolwr 21 September 2023
THE ADAPTED SPORTS HUB TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Beverley Shelagh Geraldine Maunder-Taylor Ymddiriedolwr 24 November 2022
Dim ar gofnod
Philip Juniper Ymddiriedolwr 25 November 2021
Dim ar gofnod
Sally Paque Ymddiriedolwr 25 November 2021
Dim ar gofnod
Trevor John Hampton Ymddiriedolwr 28 November 2019
Dim ar gofnod
Rosemary Jean Davis Ymddiriedolwr 29 January 2015
HARLOW CHORUS
Derbyniwyd: Ar amser
Sandra Wallace Ymddiriedolwr 29 January 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £16.12k £20.14k £15.20k £15.08k £21.30k
Cyfanswm gwariant £18.41k £12.84k £12.38k £12.29k £18.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 04 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 30 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 15 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 18 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 11 Rhagfyr 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Forge
Heacham Road
Sedgeford
HUNSTANTON
Norfolk
PE36 5LU
Ffôn:
07766 252516