ymddiriedolwyr THE LEIGH HERITAGE CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 281871
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Peter Omand | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Catherine Cottridge | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
Raymond Osborne | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Patricia Mary Gaskell | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Sally Ann Hayes | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
CAROLE ANN MULRONEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANN VALERIE PRICE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.