THE POCKET TESTAMENT LEAGUE LIMITED

Rhif yr elusen: 281910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The aim and mission statement of The Pocket Testament League is enabling Christians to share their faith one-to-one by the provision of Gospel booklets, training and support.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £374,558
Cyfanswm gwariant: £339,159

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Ariannin
  • Brasil
  • Colombia
  • El Salvador
  • Gogledd Iwerddon
  • Guiné-bissau
  • India
  • Ireland
  • Israel
  • Latfia
  • Madagasgar
  • Sbaen
  • Sweden
  • Uganda
  • Ukrain
  • Vatican City
  • Y Ffindir
  • Ynysoedd Falkland
  • Yr Alban
  • Yr Almaen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Mawrth 1981: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • BRIDGE-BUILDERS (Enw gwaith)
  • P T L (Enw gwaith)
  • PTL (UK) (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Mark Andrew Wiltshire Cadeirydd 25 February 1994
BROMLEY CHRISTIAN CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
ASSEMBLIES OF GOD INCORPORATED
Derbyniwyd: Ar amser
EAST - WEST MINISTRIES
Derbyniwyd: Ar amser
Timothy James Rowlands Ymddiriedolwr 14 February 2024
FESTIVAL CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
THE EVAN ROBERTS INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
LIFE LINK, LLANDRINDOD
Derbyniwyd: Ar amser
SURE HOPE CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
CYTUN:EGLWYSI YNGHYD YNG NGHYMRU / CHURCHES TOGETHER IN WALES LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Michael Brickley Ymddiriedolwr 16 April 2021
Dim ar gofnod
Richard Thomas Garner Ymddiriedolwr 18 September 2019
Dim ar gofnod
HEATHER FRANCES SHEPHEARD Ymddiriedolwr 23 July 1999
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY AND ST FRANCIS, BARCOMBE
Derbyniwyd: Ar amser
MARJORIE MAY MURPHY Ymddiriedolwr 20 October 1995
STARFISH ASIA
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £224.63k £256.24k £297.02k £400.31k £374.56k
Cyfanswm gwariant £175.72k £203.27k £356.04k £333.38k £339.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 05 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 05 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 26 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 26 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 15 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 15 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 18 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 18 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PTL UK
Commodore House
North Wales Business Park
ABERGELE
Clwyd
LL22 8LJ
Ffôn:
01903705362
E-bost:
admin@ptluk.org