Dogfen lywodraethu THE GRAND CHARITY
Rhif yr elusen: 281942
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 16 APR 1980 AS AMENDED BY DEED DATED 18 APR 1985 AS AMENDED BY SCHEME DATED 02 APR 2002 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 16 OCT 2004 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 30 MAR 2016
Gwrthrychau elusennol
SUCH CHARITABLE INSTITUTIONS OBJECTS OR PURPOSES AS THE COUNCIL SHALL AT ITS ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.