Hanes ariannol THE ASSOCIATION OF BRITISH THEATRE TECHNICIANS
Rhif yr elusen: 282069
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £906.59k | £619.71k | £364.77k | £277.80k | £586.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £866.82k | £618.50k | £385.35k | £276.79k | £549.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £64.11k | £22.88k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.56k | £16.18k | N/A | N/A | £11.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £765.91k | £477.13k | N/A | N/A | £447.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £124.49k | £123.13k | N/A | N/A | £124.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.63k | £3.27k | N/A | N/A | £1.76k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £261.99k | £266.16k | N/A | N/A | £248.59k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £604.83k | £352.34k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.61k | £6.41k | N/A | N/A | £4.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £4.50k | N/A | N/A | £3.75k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £300.47k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.