ymddiriedolwyr THE ASSOCIATION OF BRITISH THEATRE TECHNICIANS
Rhif yr elusen: 282069
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzy Peta Boulton-Somerville | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Anette Ollerearnshaw | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|||||
Mathew Philip Smethurst-Evans | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
David John Paul Evans | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Benjamin Charles Stephen | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Oliver Martin Brown | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|||||
Alexander Christopher Grant Cann | Ymddiriedolwr | 04 September 2020 |
|
|||||
Anton Vincent Woodward OBE | Ymddiriedolwr | 04 September 2020 |
|
|
||||
Michelle Angela Burgess | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Emma lucy Wilson | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Louise Ann Birchall | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.