ymddiriedolwyr DEVON FAMILY HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 282490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Janet Mary Few | Cadeirydd | 03 October 2020 |
|
|
||||
Thomas Patrick Kivlin | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||
David George Morecombe | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Richard Edward Mallett | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Dr Helen Finch Shields | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Jane Arlene Braund | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Sally Elizabeth Macdougall | Ymddiriedolwr | 03 October 2020 |
|
|
||||
Janice Marie Parkman | Ymddiriedolwr | 03 October 2020 |
|
|||||
Joan Smith | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Dr Stuart Andrew Windsor | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Sarah Margaret Heggie | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
SUSAN MARGARET BOND | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.