ymddiriedolwyr THE ANCIENT SOCIETY OF COLLEGE YOUTHS BELL RESTORATION FUND
Rhif yr elusen: 282626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Williams | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|||||
Anthony James Bloomfield | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Susan Laura Apter | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Andrew Peter Francis Bradford | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Simon Stuart Meyer | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
||||
Graham George Firman | Ymddiriedolwr | 15 November 2016 |
|
|
||||
ROBERT CHRISTOPHER KIPPIN | Ymddiriedolwr | 15 November 2016 |
|
|||||
PAUL NICHOL MOUNSEY | Ymddiriedolwr | 23 March 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.