UNITED KINGDOM FEDERATION OF JAZZ BANDS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the federation shall be to advance the musical education of children throughout the United Kingdom by helping to train them in the playing of marching band instruments and by means of concerts and exhibitions at which such children may perform as bands to advance the aesthetic education of the public, promote the formation and development of childrens jazz bands throughout the UK. P
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Mai 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1111780 THE CHILDREN'S AIR AMBULANCE
- 14 Mai 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1039404 DEMENTIA UK
- 14 Mai 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 225971 BRITISH HEART FOUNDATION
- 14 Mai 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1160024 GREAT ORMOND STREET HOSPITAL CHILDREN'S CHARITY
- 21 Gorffennaf 1981: Cofrestrwyd
- 14 Mai 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- U K F J B (Enw gwaith)
- UKFJB (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £935 | £183 | £269 | £1.62k | £1.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.67k | £535 | £579 | £1.77k | £3.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Mehefin 2021 | 219 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 12TH APRIL 1981 as amended on 01 Dec 2018 as amended on 01 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE MUSICAL EDUCATION OF CHILDREN THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM BY HELPING TO TRAIN THEM IN THE PLAYING OF MARCHING BAND INSTRUMENTS AND BY MEANS OF CONCERTS AND EXHIBITIONS AT WHICH SUCH CHILDREN MAY PERFORM AS BANDS TO ADVANCE THE AESTHETIC EDUCATION OF THE PUBLIC.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window