Hanes ariannol THE SOCIETY OF LEGAL SCHOLARS IN THE UNITED KINGDOM AND IRELAND

Rhif yr elusen: 282719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £259.67k £188.57k £265.28k £314.24k £310.08k
Cyfanswm gwariant £238.81k £143.89k £250.34k £310.94k £334.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £10.00k N/A N/A