ymddiriedolwyr THE GUIDE ASSOCIATION - BRISTOL AND SOUTH GLOUCESTERSHIRE
Rhif yr elusen: 282931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorna Lee | Cadeirydd | 22 March 2021 |
|
|
||||
Caroline Hanks | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||
Claire Hazelgrove | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Deb Wilkey | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Julia Blackmore | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||
Lisa Phillips | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Lisa Williams | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Annie Jayne Jackie KantorYork | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
KEITH BONHAM | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.