THE SCHMIDT-BODNER CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 283014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Trustees shall hold the Trust Capital and the income thereof upon Trust to pay apply the thereof for charitable purposes as the Trustees may from time to time in the absolute discretion determine.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £28,084
Cyfanswm gwariant: £216,401

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Medi 1981: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
HARVEY ROSENBLATT Ymddiriedolwr 01 March 2010
THE SARAH CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROSENBLATT FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Martin Paisner CBE MA LLM Ymddiriedolwr 19 August 2003
SHAARE ZEDEK UK
Derbyniwyd: Ar amser
WORCESTER COLLEGE OXFORD ENDOWMENT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARCUS MARGULIES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE STUART YOUNG FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
MORRIS LEIGH FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
TRUSTEES OF THE LONDON CLINIC LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE TRUST FOR THE STUDY OF SOCIAL TRAUMA AND THE CARE AND TREATMENT OF SURVIVORS
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF THE ISRAEL CANCER ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE MAURICE AND VIVIENNE WOHL PHILANTHROPIC FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
NEW ISRAEL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
OHEL SARAH UK
Derbyniwyd: Ar amser
THE LILY AND MARCUS SIEFF CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
TEALE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WEIZMANN INSTITUTE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
DEVONSHIRE STREET CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE PETER CRUDDAS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE DENISE COHEN CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SIR SIGMUND STERNBERG CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE SHIRLEY YOUNG CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HADASSAH MEDICAL RELIEF ASSOCIATION U.K.
Derbyniwyd: Ar amser
THE RUTH AND JACK LUNZER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE STELLA AND ALEXANDER MARGULIES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SYBIL SHINE MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
YONI JESNER FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROSENBLATT FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE (UK ) TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JANET WOLFSON DE BOTTON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CISSIE ROSEFIELD CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE BLUSTON CHARITABLE SETTLEMENT
Derbyniwyd: Ar amser
THE POTEL CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE BARNETT AND SYLVIA SHINE NO 2 CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ADLER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LATCHMAN FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WOLFSON FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DANIEL ISAAC DOVER Ymddiriedolwr 19 August 2003
THE BLUSTON CHARITABLE SETTLEMENT
Derbyniwyd: Ar amser
THE APELT AND LAZARUS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE MAURICE WOHL CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
BDO CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: 14 diwrnod yn hwyr
THE ROSENBLATT FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.59k £27.63k £26.17k £30.23k £28.08k
Cyfanswm gwariant £87.52k £102.20k £94.17k £78.81k £216.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 04 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

04 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 28 Mawrth 2024 52 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 28 Mawrth 2024 52 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 01 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 01 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 04 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 04 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 04 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 04 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Flat 16
Caenwood Court
Hampstead Lane
London
N6 4RU
Ffôn:
07711005151
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael