Hanes ariannol ENDEAVOUR TRUST FUND
Rhif yr elusen: 283125
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2009 | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 05/04/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.88k | £15.04k | £12.23k | £6.93k | £6.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.14k | £21.36k | £26.41k | £20.77k | £81.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.