ymddiriedolwyr THE CHURCH RESTORATION AND STOGUMBER HERITAGE FUND - C.R.A.S.H.
Rhif yr elusen: 283157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Blackman Vesey | Cadeirydd | 17 March 2014 |
|
|
||||
Kathleen Mary Duddridge | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
RODNEY HERBERT FRANK PRICE | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
Colin Christopher White | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN BRAMALL | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
Mostyn Symes | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
||||
Marilyn Bramall | Ymddiriedolwr | 26 May 2015 |
|
|||||
Dr Lance Stuart Moir | Ymddiriedolwr | 26 May 2015 |
|
|||||
RUPERT NICHOLAS BROWNE | Ymddiriedolwr | 24 June 2012 |
|
|
||||
ELAINE LEECH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT HAYES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS D CRIDDLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.