Hanes ariannol THE PENNINGTON MELLOR MUNTHE CHARITY TRUST
Rhif yr elusen: 283266
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £604.81k | £573.97k | £549.23k | £652.72k | £636.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £537.65k | £490.03k | £571.88k | £649.03k | £860.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £53.85k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £85 | £1.92k | £62.49k | £12.40k | £8.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £89.87k | £87.03k | £11.45k | £80.59k | £95.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £72.42k | £48.15k | £49.65k | £124.24k | £95.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £12.40k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £442.43k | £436.88k | £425.63k | £435.50k | £435.81k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £650 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £466.71k | £439.97k | £532.52k | £564.82k | £761.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £70.94k | £50.06k | £39.35k | £84.21k | £98.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.93k | £0 | £74.13k | £58.11k | £74.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £24.73k | £25.42k | £24.12k | £26.70k | £24.89k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.