Hanes ariannol FLEET AND DISTRICT VOLUNTARY CARE SCHEME

Rhif yr elusen: 283495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £30.14k £27 £14.87k £18.16k £23.61k
Cyfanswm gwariant £29.02k £1.97k £10.74k £14.62k £20.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £1.50k N/A N/A