Hanes ariannol BISHOPSTON KUPPAM LINK
Rhif yr elusen: 283659
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2010 | 31/01/2011 | 31/01/2012 | 31/01/2013 | 31/01/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.61k | £8.27k | £5.40k | £2.99k | £5.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.82k | £35 | £3.59k | £5.09k | £3.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.