Hanes ariannol TALBOT HEATH SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 283708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.32m | £7.11m | £8.53m | £8.10m | £9.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.14m | £7.70m | £7.52m | £8.18m | £8.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £86.10k | £199.52k | £1.23m | £40.25k | £4.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £301.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.74m | £6.51m | £109.13k | £274.60k | £7.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £165.27k | £115.54k | £97.03k | £133.32k | £132.48k | |
|
Incwm - Arall | £333.24k | £288.52k | £214.50k | £257.65k | £1.14m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.17m | £14.75k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.98m | £7.47m | £7.29m | £8.00m | £8.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £162.99k | £230.63k | £233.65k | £174.78k | £158.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.