BRIGHTON FESTIVAL CHORUS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Amateur chorus singing to professional standards. Engaged by concert promoters or puts on self-funded own promotion concerts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Brighton And Hove
Llywodraethu
- 08 Hydref 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1173302 BRIGHTON FESTIVAL CHORUS
- 06 Ebrill 1982: Cofrestrwyd
- 08 Hydref 2019: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £124.81k | £146.79k | £63.00k | £73.80k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £156.84k | £125.39k | £66.45k | £81.20k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2018 | 23 Medi 2019 | 115 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2017 | 31 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2017 | 31 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2016 | 23 Mai 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2016 | 23 Mai 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10/11/1981 AS AMENDED ON 30/04/1991 AS AMENDED ON 25/02/2003 AS AMENDED ON 08/05/2012
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE GENERAL PUBLIC IN THE ART AND SCIENCE OF MUSIC AND TO FURTHER THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION IN THE SAID ART AND SCIENCE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window