Hanes ariannol RIDGEWAY COMMUNITY CHURCH
Rhif yr elusen: 283919
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 28/02/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £200.58k | £196.54k | £189.56k | £217.02k | £103.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £181.38k | £176.28k | £203.99k | £230.02k | £107.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £13.92k | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.85k | £0 | £15.18k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.