CAMDEN CHOIR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote, improve, develop and maintain public education in, and the appreciation of, the art and science of music, and in particular choral music, in all its aspects, by the presentation of public concerts, recitals and by such other means as the Choir through its committee shall determine from time to time
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Camden
Llywodraethu
- 28 Ebrill 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1050326 CAMDEN CHAMBER CHOIR
- 23 Tachwedd 1981: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALISON LAMB | Cadeirydd | 03 April 2013 |
|
|
||||
Alexandra Margaret Jane Carter | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|||||
Professor John Andrew Tosh | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Joanna Penelope Cain | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|||||
Anne Satchwell | Ymddiriedolwr | 21 February 2019 |
|
|
||||
Anthony Wills | Ymddiriedolwr | 29 March 2015 |
|
|
||||
PETER WILLIAM LATTIMER | Ymddiriedolwr | 01 September 1998 |
|
|
||||
Dr Diana Clare Briscoe | Ymddiriedolwr | 27 October 1980 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.53k | £17.65k | £10.79k | £34.85k | £21.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.28k | £21.10k | £4.32k | £37.98k | £20.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 04 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 11 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 06 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 27 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED 23RD NOVEMBER 1981 as amended on 31 Oct 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND THE APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC, AND IN PARTICULAR CHORAL MUSIC, IN ALL ITS ASPECTS, BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS, RECITALS, AND BY SUCH OTHER MEANS AS THE SOCIETY THROUGH ITS COMMITTEE SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 SPRINGCROFT AVENUE
LONDON
N2 9JE
- Ffôn:
- 02083745643
- E-bost:
- info@camdenchoir.london
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window