ymddiriedolwyr THE BRITISH INSTITUTE OF ORGAN STUDIES
Rhif yr elusen: 283936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr William Richard McVicker BA PhD | Cadeirydd | 18 May 2024 |
|
|
||||
Owen Francis Woods MA Cantab | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|||||
Stephen Robert Alliss | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Dr Leonard Sanderman PhD MA | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Paul Martin Tindall BMus | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Nigel Anthony Stark MA ARCO | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Christopher Paul Gray MMus BA | Ymddiriedolwr | 29 April 2017 |
|
|||||
Dr David Ernest George Shuker BSc MA PhD | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|
||||
RICHARD NEVILLE HOBSON MA OXON | Ymddiriedolwr | 03 May 2013 |
|
|||||
MARK VENNING MA FRCO | Ymddiriedolwr | 24 August 2012 |
|
|
||||
ADRIAN CHARLES MUMFORD MAMMusFCIS | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
DR KATHARINE FRANCES PARDEE DMA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MELVIN DAVID HUGHES MA ARCO | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.