Hanes ariannol THE BERKSHIRE YOUNG MUSICIANS TRUST

Rhif yr elusen: 284555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.66m £5.34m £4.60m £4.71m £4.57m
Cyfanswm gwariant £5.13m £4.64m £5.10m £4.80m £4.49m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.17m £2.48m £1.17m £1.35m £1.22m
Incwm o roddion a chymynroddion £71.07k £88.43k £38.23k £55.06k £33.36k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £15.86k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.57m £2.75m £4.55m £4.62m £4.49m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £211 £7 £0 £1.95k £19.05k
Incwm - Arall £21.18k £20.66k £8.66k £14.79k £28.59k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.07m £4.58m £5.04m £4.74m £4.43m
Gwariant - Ar godi arian £65.68k £58.69k £59.86k £59.63k £55.93k
Gwariant - Llywodraethu £31.12k £24.54k £28.14k £44.96k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0