NEWBURY AND DISTRICT ORGANISTS' ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To encourage interest in organ music, not only amongst players of the instrument but amongst all with an interest in this musical genre. To hold regular monthly organ recitals by local and visiting players. To visit other organs, when possible. To host occasional recitals by national or international celebrity organists, when finances permit. To hold occasional master classes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gorllewin Berkshire
- Hampshire
Llywodraethu
- 03 Mehefin 1982: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Julian Holloway | Cadeirydd | 24 February 2024 |
|
|
||||
Christopher David Sears FRCO | Ymddiriedolwr | 24 February 2024 |
|
|
||||
David John Oats | Ymddiriedolwr | 24 February 2024 |
|
|
||||
ANN TURNER | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
Hugh Michael Thomas Cobbe | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|||||
DAPHNE GEORGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR DON BEAVER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MISS ROSEMARY EVANS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN PYNN | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.29k | £1.81k | £2.80k | £2.96k | £2.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.99k | £1.52k | £1.06k | £1.66k | £1.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 3RD JULY 1979
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SRUDY OF THE ART OF MUSIC WITH SPECIAL REFERENCE TO LITURGICAL AND ORGAN MUSIC.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
40 Groveland Road
Speen
NEWBURY
Berkshire
RG14 1SS
- Ffôn:
- 0163543380
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window