THE APOSTOLIC CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim of The Apostolic Church is to spread the Christian gospel within the United Kingdom through its network of local churches. This includes traditional Sunday services and a variety of local church activities involving children, youth and adults. Also the Church provides regular financial support to missionaries in a number of other countries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£6,395,698
Roddion a chymynroddion | £5.21m | |
Weithgareddau elusennol | £331.35k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £850.65k |
Cyfanswm gwariant:
£5,920,059
Codi arian | £11.96k | |
Weithgareddau elusennol | £5.44m | |
Arall | £466.19k |
£6,065 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £478.15k | |
Gwariant elusennol | £5.44m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £475.64k |
Codi arian a Arall Gwariant | £478.15k | |
Gwariant elusennol | £5.44m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £481.70k |
Pobl

85 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Angola
- Brasil
- Byrma
- Cenia
- Chile
- De Affrica
- Fiet-nam
- Gwlad Belg
- Hwngari
- India
- Latfia
- Malawi
- Mosambic
- Namibia
- Pakistan
- Rwmania
- Sri Lanka
- Yr Alban
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 23 Mai 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 1131340 THE APOSTOLIC CHURCH INTERNATIONAL WORSHIP CENTRE
- 08 Ionawr 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1073874 MAIDSTONE INTERNATIONAL COMMUNITY CHURCH
- 02 Mai 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1096649 CILCOED CHRISTIAN CENTRE
- 23 Awst 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1138094 CARMARTHEN EVANGELICAL CHURCH
- 01 Mai 1961: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Ivan Parker | Cadeirydd | 14 May 2014 |
|
|
||||
Rev Alan Skene | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Rev Phelim Doherty | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Rev Alistair Matheson | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Dominic Jason Bird | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|||||
Rev Craig Hopkins | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.20m | £5.41m | £5.54m | £5.79m | £6.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.50m | £4.40m | £4.89m | £5.39m | £5.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.71m | £3.93m | £4.88m | £4.98m | £5.21m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £385.45k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £170.06k | £0 | £0 | £0 | £331.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £310.84k | £184.87k | £257.81k | £304.83k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £1.44k | £906.45k | £401.78k | £500.63k | £850.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £342.74k | £56.94k | £105.06k | £105.06k | £184 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.88m | £4.14m | £4.50m | £5.07m | £5.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £11.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £178.50k | £210.10k | £208.00k | £170.54k | £427.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £613.47k | £259.33k | £390.33k | £318.50k | £466.19k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £11.61m | £10.99m | £10.33m | £12.52m | £12.69m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £572.99k | £141.43k | £136.94k | £130.01k | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £10.08m | £11.93m | £12.75m | £10.72m | £10.05m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£2.35m | -£2.30m | -£1.85m | -£1.10m | £61.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.59m | £1.54m | £1.27m | £1.25m | £1.16m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED MAY 1961 AS REVISED MAY 1983, MAY 1985, 12 MAY 1997, 13 MAY 2002 AND 15 MAY 2008 as amended on 14 Nov 2017 as amended on 12 May 1987
Gwrthrychau elusennol
THE PREACHING OF THE GOSPEL OF OUR LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST ACCORDING TO THE HOLY SCRIPTURES. THE PROMOTION OF ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE CONSISTENT WITH THE CHRISTIAN MISSION OF THE CHURCH AND IN PARTICULAR THE RELIEF OF THE SICK, ELDERLY AND POOR.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE APOSTOLIC CHURCH HEAD OFFICE
Suite 105 & 110 Crystal House
New Bedford Road
Luton
LU1 1HS
- Ffôn:
- 02075871802
- E-bost:
- admin@apostolic-church.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window