ymddiriedolwyr THE TYNDALE CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 284840
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Carter | Cadeirydd | 23 April 2018 |
|
|
||||
Patricia Watts | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Susanna Simm | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Elaine Mary White | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Jenni Culverwell | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
ALASTAIR MACLEOD | Ymddiriedolwr | 27 April 2015 |
|
|||||
Elizabeth Rymer | Ymddiriedolwr | 27 April 2015 |
|
|
||||
Liz Swanwick | Ymddiriedolwr | 27 April 2015 |
|
|
||||
CATHERINE BENNETT | Ymddiriedolwr | 24 May 2011 |
|
|
||||
MARION MILLER | Ymddiriedolwr | 24 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.