ymddiriedolwyr PAINSHILL PARK TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 284944
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Stephen Lamport GCVO DL | Cadeirydd | 22 July 2020 |
|
|
||||
Kirsten Arnould | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
Peter Huxley Pearce | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
Henry James Pearson | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|||||
Neil Francis Harnby | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|||||
SHWETA KAPADIA | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|||||
Christopher David Hingley | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|||||
His Honour Christopher Critchlow | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Peter James Kelly | Ymddiriedolwr | 02 April 2018 |
|
|
||||
Dr David Charles Taylor MA, FSA | Ymddiriedolwr | 29 September 2016 |
|
|||||
RICHARD PHILIP MORLEY REAY SMITH DL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN GODFREY SAMPSON JP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.