ymddiriedolwyr MARTYR WORTHY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 285072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUY WILFRITH GREEN | Cadeirydd | 24 March 2003 |
|
|||||
Nicholas Philip Waring | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Paul Thomas Edward Moffatt | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||
Louise Victoria Elizabeth James | Ymddiriedolwr | 27 September 2016 |
|
|
||||
Quentin Keith James | Ymddiriedolwr | 27 September 2016 |
|
|
||||
Lucinda Ffennell | Ymddiriedolwr | 10 May 2011 |
|
|
||||
Sara Phyliss Louise Mason | Ymddiriedolwr | 01 May 2007 |
|
|
||||
Vera Margaret Collings | Ymddiriedolwr | 13 May 2003 |
|
|
||||
Peter George Collings | Ymddiriedolwr | 29 June 1999 |
|
|
||||
Simon Ffennell | Ymddiriedolwr | 15 May 1987 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.