Ymddiriedolwyr ACLE AND DISTRICT VOLUNTARY AID SCHEME
Rhif yr elusen: 285333

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynda Storey | Ymddiriedolwr | 09 April 2025 |
|
|
||||
Judith Louise Campion | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|
||||
Theresa Lavery | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|
||||
Andrew King | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|||||
Mandy Stimpson | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
CAROLINE CRANE | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
||||
JANET FARRAR | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
||||
DR NIGEL PAUL ROLLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.