Hanes ariannol WORLD VISION UK
Rhif yr elusen: 285908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.23m | £69.58m | £52.81m | £69.76m | £74.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.95m | £67.25m | £55.90m | £66.95m | £77.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.65m | £16.73m | £8.27m | £4.57m | £619.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £62.04m | £69.46m | £52.77m | £69.55m | £46.29m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £35.83k | £182.96k | £27.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £62.94k | £48.55k | £2.63k | £22.23k | £426.34k | |
|
Incwm - Arall | £125.95k | £70.77k | £4.70k | £3.89k | £38.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £571.23k | £271.83k | £771.46k | £1.08m | £533.31k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £53.13m | £55.96m | £45.17m | £55.28m | £64.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.82m | £11.29m | £10.73m | £11.67m | £12.64m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £738.07k | £639.38k | £409.57k | £191.00k | £716.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £50.28m | £59.19m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.