WORLD VISION UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
World Vision UK is an international Christian children's charity working to bring hope to millions of children in the world's hardest places. Our work involves long-term sustainable development programmes focused on children, their families & communities; relief and rehabilitation in response to humanitarian emergencies and advocacy to challenge the policies and practices that perpetuate poverty.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Cyfanswm incwm:
£74,620,721
Roddion a chymynroddion | £46.29m | |
Weithgareddau elusennol | £27.87m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £426.34k | |
Arall | £38.00k |
Cyfanswm gwariant:
£77,550,253
Codi arian | £12.64m | |
Weithgareddau elusennol | £64.91m | |
Arall | £0 |
£76,515 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £619,659 o 7 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £12.64m | |
Gwariant elusennol | £64.91m |
Pobl

203 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 4 |
£90k i £100k | 2 |
Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Affganistan
- Albania
- Angola
- Armenia
- Bangladesh
- Bolifia
- Bwrwndi
- Byrma
- Cambodia
- Cenia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Ethiopia
- Feneswela
- Ghana
- Guatemala
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Haiti
- Hondwras
- India
- Malawi
- Mali
- Mauritania
- Moldofa
- Mongolia
- Nepal
- Niger
- Philipinas
- Rwmania
- Senegal
- Sierra Leone
- Somalia
- Syria
- Tanzania
- Uganda
- Ukrain
- Vanuatu
- Y Swdan
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 26 Awst 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1127266 NEW LIFE COMMUNITY CHURCH (LEIGHTON BUZZARD)
- 06 Ionawr 1983: Cofrestrwyd
- WORLD VISION OF BRITAIN (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Jacob Harris | Ymddiriedolwr | 14 September 2024 |
|
|
||||
Rachel Elizabeth Blanshard | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
Jin Pang Chong | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
Sarah Louise Bissell | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Abisola Nneka Lavie Mustapha-Maduakor | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Nicolette Georgina Robinson | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Andrew Atta Darfoor | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Catherine Helen Taylor | Ymddiriedolwr | 02 October 2020 |
|
|
||||
Marcus James Frost | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||
John Douglas Maclean Millican | Ymddiriedolwr | 24 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.23m | £69.58m | £52.81m | £69.76m | £74.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.95m | £67.25m | £55.90m | £66.95m | £77.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.65m | £16.73m | £8.27m | £4.57m | £619.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £62.04m | £69.46m | £52.77m | £69.55m | £46.29m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £35.83k | £182.96k | £27.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £62.94k | £48.55k | £2.63k | £22.23k | £426.34k | |
|
Incwm - Arall | £125.95k | £70.77k | £4.70k | £3.89k | £38.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £571.23k | £271.83k | £771.46k | £1.08m | £533.31k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £53.13m | £55.96m | £45.17m | £55.28m | £64.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.82m | £11.29m | £10.73m | £11.67m | £12.64m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £738.07k | £639.38k | £409.57k | £191.00k | £716.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £50.28m | £59.19m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.66m | £5.34m | £5.02m | £4.74m | £4.63m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.47m | £1.56m | £1.83m | £1.77m | £1.84m | |
|
Cyfanswm asedau | £18.06m | £18.91m | £15.98m | £16.13m | £15.43m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £8.83m | £7.02m | £6.85m | £3.90m | £6.03m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 17 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 17 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 06 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 06 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 03/11/82, AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 23/10/92 & 08/02/98, NOW ARTICLES OF ASSOCIATION ADOPTED AND AMENDED 12/03/10, AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25/03/10. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 OCT 2017 as amended on 22 Nov 2024
Gwrthrychau elusennol
1) TO RELIEVE OR PREVENT POVERTY ANYWHERE IN THE WORLD, PARTICULARLY (BUT NOT EXCLUSIVELY) AMONG CHILDREN, BY MEANS INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO): (A) EMERGENCY RELIEF THAT ASSISTS PEOPLE AFFECTED BY CONFLICT OR DISASTER; (B) SUSTAINABLE DEVELOPMENT THAT IMPROVES THE CONDITIONS OF LIFE IN SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES; (C) ADVOCACY BY EDUCATING, ENGAGING WITH AND MOBILISING PEOPLE IN THE UNITED KINGDOM AND OTHER COUNTRIES CONCERNING THE NATURE, CAUSES AND EFFECTS OF SUCH EMERGENCIES AND POVERTY. 2) TO PROMOTE AND UPHOLD THE PRINCIPLES OF THE CHRISTIAN RELIGION, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) WORKING WITH AND STRENGTHENING THE WORK OF CHRISTIAN CHURCHES IN ANY PART OF THE WORLD IN PROVIDING SERVICES TO COMMUNITIES, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) THOSE AFFECTED BY CONFLICT, DISASTERS AND POVERTY, REGARDLESS OF RACE, NATIONALITY, RELIGION, GENDER OR POLITICAL AFFILIATION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WORLD VISION UK
WORLD VISION HOUSE
OPAL DRIVE
FOX MILNE
MILTON KEYNES
MK15 0ZR
- Ffôn:
- 01908841000
- E-bost:
- info@worldvision.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window