Hanes ariannol EXTONGLEN LIMITED
Rhif yr elusen: 286230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.31m | £1.29m | £1.14m | £955.66k | £644.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.27m | £1.24m | £2.08m | £2.90m | £2.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.45k | £0 | £0 | £0 | £644.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.31m | £1.29m | £1.14m | £955.66k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | £895.01k | £1.63m | £2.57m | £2.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £249.36k | £342.40k | £446.25k | £330.70k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.80k | £20.08k | £22.70k | £18.39k | £22.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £997.27k | £874.93k | £1.61m | £2.55m | £2.42m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £249.36k | £342.40k | £446.25k | £330.70k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.