THE MANNA HOUSE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Since 1982 the Manna House Trust has sought to serve the community by providing access to professional counselling services, accredited courses to students training to be future counsellors and supervisors, and wellbeing workshops, for everyone in Northamptonshire irrespective of faith background or ability to pay. It has also provided a coffee shop, bookshop and flats for the homeless.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £156,495 o 11 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Bedford
- Dinas Peterborough
- Swydd Buckingham
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Northampton
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 16 Chwefror 1983: Cofrestrwyd
- THE MANNA HOUSE - THE MANNA HOUSE COUNSELLING SERVICE (Enw gwaith)
- THE NORTHAMPTON CHRISTIAN CENTRES TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor WINCHCOMBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Ivet White | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Raymond Ombui | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Sturgess | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||
GWYN PRITCHARD | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|||||
DAVID VICTOR HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EDWARD PATRICK HARDING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LENNOX EDMOND THOMSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEITH THOMAS DAVIDSON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126.17k | £188.52k | £208.97k | £239.73k | £326.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £154.59k | £155.59k | £170.07k | £201.80k | £377.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £26.25k | £54.44k | £52.76k | £75.46k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.00k | N/A | £156.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 07 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 07 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 03 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 03 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 23RD AUGUST 1982 AS AMENDED 8TH JANUARY 1983 AND 20 MAY 2003. AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 31 JAN 2024
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE AND PROTECT GOOD MENTAL HEALTH THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING, THERAPY, AND PASTORAL CARE BY PROVIDING, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY: A) A PROFESSIONAL COUNSELLING SERVICE, DELIVERED BY REGISTERED COUNSELLORS AVAILABLE TO ALL PERSONS IRRESPECTIVE OF THEIR GENDER, SEXUAL ORIENTATION, RELIGION OR ETHNIC ORIGIN, BASED ON THE PRINCIPLES OF CARING, COMPASSION AND RESPECT TOWARDS ALL PEOPLE; B) ACCREDITED TRAINING COURSES TO PROSPECTIVE COUNSELLORS AND PASTORAL CARERS; C) SUPPORT AND SUPERVISION FOR THOSE ENGAGED IN PROVIDING COUNSELLING ON BEHALF OF THE CHARITY.
Maes buddion
UNDEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Manna House Trust
UoN Innovation Centre
Green Street
NORTHAMPTON
NN1 1SY
- Ffôn:
- 01604 633304
- E-bost:
- mhcs@mannahouse.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window