Hanes ariannol THE FRIENDS OF CHILTERN OPEN-AIR MUSEUM

Rhif yr elusen: 286534
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.62k £19.36k £33.74k £35.48k £17.57k
Cyfanswm gwariant £37.58k £16.55k £6.71k £34.12k £18.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A