NORWICH DIVISION GUIDES

Rhif yr elusen: 286537
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Girlguiding, as part of a worldwide Movement, enables girls and young women to fulfil their potential to take an active role in society through it's distinctive, stimulating and enjoyable programme of activities delivered by trained volunteers.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £7,247
Cyfanswm gwariant: £6,599

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Mawrth 1983: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • NORWICH-CONESFORD DIVISION OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
  • NORWICH-CONESFORD DIVISION OF THE GUIDE ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sophie Victoria Lemmon Ymddiriedolwr 20 May 2023
Dim ar gofnod
Emma Annison Ymddiriedolwr 30 December 2022
Dim ar gofnod
Nadine Barber Ymddiriedolwr 30 December 2022
Dim ar gofnod
Rebecca Townsend Ymddiriedolwr 30 December 2022
Dim ar gofnod
SARAH HELEN CARTER Ymddiriedolwr 30 December 2022
THE NORFOLK COUNTY GUIDE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Pamela Joyce Lacey Ymddiriedolwr 30 December 2022
Dim ar gofnod
JANET ANGELA MILBANK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DOREEN BROOKES Ymddiriedolwr
NORWICH OPEN CHRISTMAS LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE NORFOLK COUNTY GUIDE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
NORWICH DIVISION GUIDES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £12.62k £2.22k £3.21k £17.09k £7.25k
Cyfanswm gwariant £12.40k £1.99k £1.67k £18.90k £6.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £2.67k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 06 Rhagfyr 2024 36 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 04 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 10 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 10 Mawrth 2022 130 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 20 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Patteson Activity Centre
Patteson Lodge
14 Gt. Hautbois Road
Coltishall
NORWICH
NR12 7JN
Ffôn:
01603737996
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael