CCS Adoption Ltd

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Society offers a comprehensive adoption service that includes recruiting, assessing and preparing adoptive families for some of the most vulnerable children in the UK, supporting child and family throughout the adoption process and beyond; working with birth parents who may be considering adoption for their child and providing counselling services to adopted people and their relatives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,219,798
Roddion a chymynroddion | £90.49k | |
Weithgareddau elusennol | £983.08k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £6.18k | |
Buddsoddiadau | £3.74k | |
Arall | £136.31k |
Cyfanswm gwariant:
£1,024,650
Codi arian | £19.59k | |
Weithgareddau elusennol | £1.01m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £940,068 o 107 gontract(au) llywodraeth a £5,752 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £19.59k | |
Gwariant elusennol | £1.01m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £195.15k |
Pobl

30 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Gogledd Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
- Swindon
- Swydd Gaerloyw
- Wiltshire
Llywodraethu
- 22 Rhagfyr 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1153616 THE CENTRE FOR ADOPTION SUPPORT AND EDUCATION
- 12 Ebrill 1983: Cofrestrwyd
- CCS Adoption (Enw gwaith)
- CATHOLIC CHILDREN'S SOCIETY (DIOCESE OF CLIFTON) (Enw blaenorol)
- CLIFTON CATHOLIC CHILDREN'S SOCIETY (Enw blaenorol)
- CLIFTON CHILDREN'S SOCIETY (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALLY LOCKWOOD | Cadeirydd | 20 June 2011 |
|
|
||||
Dr Emma Bradley | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|
||||
Herdaypal Johal | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|
||||
Ryan Relf-Jones | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Andrea Viner | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Andrew Stephen Lord | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Nikolas Thompson | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||
RICHARD TIDSWELL | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|||||
Catherine Graham | Ymddiriedolwr | 09 February 2015 |
|
|
||||
PETER GOLDING | Ymddiriedolwr | 17 July 2002 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.63m | £1.89m | £1.14m | £1.07m | £1.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.70m | £1.61m | £1.69m | £1.29m | £1.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.34m | £1.27m | £1.04m | £939.99k | £940.07k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £85.45k | £471.66k | N/A | £1.80k | £5.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £158.53k | £42.83k | £24.39k | £91.31k | £90.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.40k | £6.56k | £8.74k | £4.68k | £6.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.46m | £1.84m | £1.10m | £972.19k | £983.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.52k | £3.89k | £1.58k | £1.04k | £3.74k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £136.31k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £87.64k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.65m | £1.55m | £1.63m | £1.27m | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £55.89k | £59.24k | £64.12k | £18.14k | £19.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.05k | £10.39k | £24.10k | £5.92k | £11.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £554.24k | £546.65k | £541.66k | £528.63k | £23.09k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.15m | £1.46m | £860.81k | £595.90k | £1.32m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £266.01k | £302.11k | £249.38k | £191.37k | £213.55k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 AUGUST 1982 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 8 APRIL 1997, 14 OCT 1997, 24 AUGUST 2000, 28 SEPT 2006, 5 JUNE 2008, AND CERTIFICATE OF INCORPORATION UPON CHANGE OF NAME DATED 26 AUGUST 2008 as amended on 30 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF POVERTY AND THE WELFARE OF CHILDREN IN NEED FROM ALL BACKGROUNDS, CULTURES AND ALL FAITHS OR NONE, BY: 3.1.1. FURTHERING THEIR APPROPRIATE CARE AND SAFETY 3.1.2. PROVIDING ASSISTANCE AND SUPPORT TO THEM, THEIR FAMILIES AND CARERS 3.1.3 ADVANCING THEIR PHYSICAL, MENTAL, SOCIAL, EMOTIONAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT, RESPECTING THEIR RACIAL, CULTURAL AND SPIRITUAL HERITAGE, SO THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY
Maes buddion
UNDEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CCS Adoption
The Park Centre
Daventry Road
Bristol
BS4 1DQ
- Ffôn:
- 01179350005
- E-bost:
- info@ccsadoption.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window