Hanes ariannol INSTITUTE OF INTEGRATED SYSTEMIC THERAPY
Rhif yr elusen: 286909
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.60m | £8.25m | £9.61m | £9.59m | £10.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.33m | £8.31m | £8.68m | £9.03m | £9.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.86m | £7.84m | £9.38m | £9.37m | £9.69m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £699.81k | £337.45k | £188.86k | £178.79k | £251.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.86m | £7.84m | £9.38m | £9.37m | £9.69m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £39.91k | £70.47k | £24.68k | £31.96k | £37.19k | |
|
Incwm - Arall | £1.05k | £5.11k | £12.83k | £7.65k | £22.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.12m | £8.04m | £8.53m | £8.89m | £9.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £210.22k | £273.24k | £145.52k | £143.20k | £204.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.44k | £20.04k | £0 | £35.40k | £50.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.