Hanes ariannol ESHA' ATUL ISLAM
Rhif yr elusen: 286961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £984.42k | £965.57k | £677.90k | £897.08k | £819.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £620.38k | £642.65k | £578.47k | £594.43k | £631.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £180.19k | £99.54k | £8.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £460.66k | £965.57k | £82.13k | £264.64k | £345.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £480.20k | £0 | £33.60k | £33.60k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.50k | £931.97k | £561.96k | £596.63k | £430.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £33.60k | £0 | £0 | £0 | £34.27k | |
|
Incwm - Arall | £6.46k | £33.60k | £210 | £2.21k | £8.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £82.13k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | £641.85k | £569.24k | £583.29k | £583.13k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £620.38k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £800 | £9.23k | £11.14k | £10.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £800 | £9.23k | £11.14k | £48.37k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.